Los mejores cursos GRATIS © AulaFacil.com
  • [Entrada Profesores]
  • Certificaciones
  • [Mi AulaFácil]
domingo, 27 mayo 2018 español
Síguenos
Publica tu curso
¿Cómo Funciona AulaFácil?

Multiplicar por 2 cifras

matematicas-cuarto-primaria

 

Vamos a hacer una multiplicación: 528 x 47.

 

matematicas-cuarto-primaria

 

Para ello tenemos que realizar 3 pasos:

1er paso:

matematicas-cuarto-primaria

 

2do paso:

matematicas-cuarto-primaria

 

3er paso:

matematicas-cuarto-primaria

 

Vamos a empezar a resolver esta multiplicación:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

Comenzamos a multiplicar el 7 por las unidades (8):

 

matematicas-cuarto-primaria

 

56 tiene dos cifras, tan sólo escribimos en el resultado la primera cifra de la derecha (6). La otra cifra (5) se la vamos a sumar al resultado de multiplicar 7 por las decenas:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

Multiplicamos 7 por las decenas (2) y le sumamos 5:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

19 tiene dos cifras, tan sólo escribimos en el resultado la primera cifra de la derecha (9). La otra cifra (1) se la vamos a sumar al resultado de multiplicar 7 por las centenas:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

Multiplicamos 7 por las centenas (5) y le sumamos 1:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

Hemos terminado de multiplicar por el 7, ahora comenzamos a multiplicar por 4:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

Multiplicamos el 4 por las unidades (8):

 

matematicas-cuarto-primaria

 

matematicas-cuarto-primaria

 

32 tiene dos cifras, tan sólo escribimos en el resultado la primera cifra de la derecha (2). La otra cifra (3) se la vamos a sumar al resultado de multiplicar 4 por las decenas:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

Multiplicamos 4 por las decenas (2) y le sumamos 3:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

11 tiene dos cifras, tan sólo escribimos en el resultado la primera cifra de la derecha (1). La otra cifra (1) se la vamos a sumar al resultado de multiplicar 4 por las centenas:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

Multiplicamos 4 por las centenas (5) y le sumamos 1:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

Hemos terminado de multiplicar por el 4, ahora sumamos los dos resultados:

 

matematicas-cuarto-primaria

 

Ya hemos finalizado:

5 2 8 x 4 7 es igual a 2 48 1 6

 

matematicas-cuarto-primaria

Ejercicio

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones:

1)352 x 96 =
2)885 x 77 =
3)774 x 21 =
4)325 x 99 =
5)583 x 12 =
6)834 x 71 =
7)147 x 85 =
8)336 x 97 =
9)246 x 14 =
10)932 x 44 =
11)158 x 37 =
12)456 x 90 =
13)558 x 33 =
14)702 x 51 =
15)336 x 72 =
16)110 x 25 =
17)493 x 55 =
18)197 x 24 =
19)698 x 34 =
20)108 x 82 =
Corregir   Ver Solución   Limpiar

Multiplicar por dos cifras
Gracias por compartir y gracias por enlazar la página
Compartir en Facebook
Acepto vuestra política de privacidad
Consentimiento Expreso para el tratamiento de datos de carácter personal recabados por vía electrónica (leer consentimiento)

¡Suscríbete GRATIS a nuestro boletín diario!:

Búsqueda personalizada
Existen nuevos mensajes en las siguientes salas de chat:

      Recibe gratis alertas en tu navegador, sin configuraciones ni registros. Más info...
      [No me interesa] | [Me Interesa]



      ¿Dudas? ¿Preguntas? Plantéalas en el foro
      Suscríbete Gratis al Boletín

      Escribir la dirección de Email:

      Acepto vuestra política de privacidad
      Consentimiento Expreso para el tratamiento de datos de carácter personal recabados por vía electrónica (leer consentimiento)

      Delivered by FeedBurner

      Destacamos
      Cargando datos...

      Sigue a AulaFácil en:

      Ránking Mundial Certificados
      Banner AulaFácil

      Este es un producto de AulaFacil S.L. - © Copyright 2009
      B 82812322 Apartado de Correos 176. Las Rozas 28230. Madrid (ESPAÑA)