Los mejores cursos GRATIS © AulaFacil.com
jueves, 24 agosto 2017 español
Síguenos
Publica tu curso
¿Cómo Funciona AulaFácil?

Multiplicar por un número seguido de ceros

tiburonessss

 

a) Multiplicar por 1 seguido de ceros

Por ejemplo:

  • 456 x 10
  • 2.356 x 100
  • 7.896 x 1.000

 

Para calcular el resultado:

Empezamos escribiendo el primer número y luego le añadimos tantos ceros como acompañen al 1.

Veamos los ejemplos:

  • 456 x 10 = 4.560 (Hemos repetido 456 y le hemos añadido un cero, ya que lo hemos multiplicado por 10 que tiene un cero)
  • 2.356 x 100 = 235.600 (Hemos repetido 2.356 y le hemos añadido dos ceros, ya que lo hemos multiplicado por 100 que tiene dos ceros)
  • 7.896 x 1.000 = 7.896.000 (Hemos repetido 7.896 y le hemos añadido tres ceros, ya que lo hemos multiplicado por 1.000 que tiene tres ceros)

 

b) Multiplicar por un número (distinto de 1) seguido de ceros

Por ejemplo:

  • 731 x 40
  • 5.482 x 600
  • 8.427 x 9.000

 

En estos casos realizamos dos pasos:

1º) Multiplicamos por el número (sin tener en cuenta los ceros)

 

multiplicaciones

 

2º) Al resultado anterior le añadimos tantos ceros como lleve el número por el que multiplicamos.

  • 731 x 40 = 29.240 (al resultado anterior 2924 le hemos añadido un cero)
  • 5.482 x 600 = 3.289.200 (al resultado anterior 32892 le hemos añadido dos ceros)
  • 8.427 x 9.000 = 75.843.000 (al resultado anterior 75843 le hemos añadido tres ceros)

 

caballito de mar

 

 

Multiplicar por uno seguido de ceros

Ejercicios

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones:

1)352 x 900 =
2)885 x 70 =
3)774 x 20 =
4)325 x 900 =
5)583 x 10 =
6)834 x 70 =
7)147 x 80 =
8)336 x 900 =
9)246 x 100 =
10)932 x 4000 =
11)158 x 300 =
12)456 x 900 =
13)558 x 300 =
14)702 x 500 =
15)336 x 70 =
16)110 x 20 =
17)493 x 5000 =
18)197 x 200 =
19)698 x 300 =
20)108 x 800 =
Corregir   Ver Solución   Limpiar

 

2. ¿Por qué número multiplicamos?

1)352 x = 3520
2)885 x = 88500
3)774 x = 7740
4)325 x = 325000
5)583 x = 58300
6)834 x = 8340
7)147 x = 14700
8)336 x = 3360
9)246 x = 2460000
10)932 x = 9320
11)158 x = 158000
12)456 x = 45600
13)558 x = 55800
14)702 x = 7020
15)336 x = 336000
16)110 x = 110
17)493 x = 49300
18)197 x = 1970000
19)698 x = 69800
20)108 x = 10800
Corregir   Ver Solución   Limpiar

Gracias por compartir y gracias por enlazar la página
Compartir en Facebook

¡Suscríbete GRATIS a nuestro boletín diario!:

Búsqueda personalizada
Existen nuevos mensajes en las siguientes salas de chat:

      Recibe gratis alertas en tu navegador, sin configuraciones ni registros. Más info...
      [Me Interesa] | [No me interesa]



      ¿Dudas? ¿Preguntas? Plantéalas en el foro
      Suscríbete Gratis al Boletín

      Escribir la dirección de Email:

      Delivered by FeedBurner

      Destacamos
      Cargando datos...

      Sigue a AulaFácil en:

      Ránking Mundial Certificados
      Banner AulaFácil

      Este es un producto de AulaFacil S.L. - © Copyright 2009
      B 82812322 Apartado de Correos 176. Las Rozas 28230. Madrid (ESPAÑA)