Los mejores cursos GRATIS © AulaFacil.com
viernes, 27 mayo 2016 español
Síguenos
Publica tu curso
¿Cómo Funciona AulaFácil?

Multiplicar por tres cifras

matematicas

 

Vamos a hacer una multiplicación: 637 x 284.

 

matematicas

 

Para ello tenemos que realizar 4 pasos:

1er paso:

 

matematicas

 

2do paso:

 

matematicas

 

3er paso:

 

matematicas

 

4º paso:

 

matematicas

 

matematicas

 

El resultado es:

matematicas

 

 

 

 

Multiplicar por tres cifras

1.- Propiedad conmutativa

Cuando vamos a multiplicar dos números da igual el orden que utilicemos:

2 x 3 es igual que 3 x 2

A esta propiedad se le llama propiedad conmutativa.

 

Veamos otro ejemplo:

4 x 6 = 24

6 x 4 = 24

 

2.- Propiedad asociativa

Si tenemos que multiplicar 3 o más números:

4 x 5 x 7

Da igual que empecemos:

a) Multiplicando el 1º por el 2º, y su resultado lo multipliquemos por el 3º

4 x 5 = 20 (multiplicamos el primero por el segundo)

20 x 7 = 140 (multiplicamos el resultado anterior por el tercero)

 

b) Multiplicando el 2º por el 3º, y su resultado lo multipliquemos por el 1º

5 x 7 = 35 (multiplicamos el segundo por el tercero)

35 x 4 = 140 (multiplicamos el resultado anterior por el primero)

Vemos que el resultado es el mismo.

 

3.- Propiedad distributiva

Para multiplicar una suma por un número:

(4 + 3) x 8

Podemos hacerlo de dos maneras:

a) Primero resolvemos la suma y su resultado lo multiplicamos por el número.

4 + 3 = 7 (resolvemos la suma)

7 x 8 = 56 (el resultado de la suma lo multiplicamos por el número)

 

b) Aplicando la propiedad distributiva que consiste en multiplicar el número por cada elemento de la suma y a continuación sumar los resultados.

(4 + 3) x 8 = (4 x 8) + (3 x 8)

4 x 8 = 32 (multiplicamos el 8 por el primer miembro de la suma)

3 x 8 = 24 (multiplicamos el 8 por el segundo miembro de la suma)

32 + 24 = 56 (sumamos los resultados de las dos multiplicaciones anteriores)

 

Vemos que el resultado es el mismo.

matematicas

Propiedades de la Multiplicación

Ejercicio

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones:

1)452 x 961 =
2)785 x 772 =
3)374 x 213 =
4)325 x 994 =
5)683 x 125 =
6)934 x 716 =
7)547 x 857 =
8)736 x 978 =
9)746 x 149 =
10)632 x 440 =
11)958 x 371 =
12)696 x 902 =
13)258 x 333 =
14)102 x 514 =
15)330 x 725 =
16)210 x 256 =
17)403 x 557 =
18)190 x 248 =
19)690 x 349 =
20)108 x 829 =
Corregir   Ver Solución   Limpiar

 

2. Resuelve las siguientes operaciones aplicando la propiedad distributiva:

1)(4 + 9 ) x 2 =
2)(4 + 8) x 3 =
3)(5 + 7) x 4 =
4)(2 + 6) x 5 =
5)(9 + 5) x 6 =
6)(6 + 4) x 7 =
7)(7 + 3) x 8 =
8)(8 + 2) x 9 =
9)(9 + 1) x 10 =
10)(8 + 2) x 1 =
11)(6 + 3) x 9 =
12)(4 + 4) x 8 =
13)(2 + 5) x 7 =
14)(1 + 6) x 6 =
15)(2 + 7) x 5 =
16)(6 + 8) x 4 =
17)(4 + 9) x 3 =
18)(6 + 8) x 2 =
19)(3 + 7) x 1 =
20)(9 + 6) x 4 =
Corregir   Ver Solución   Limpiar

 

Gracias por compartir y gracias por enlazar la página
Compartir en Facebook

¡Suscríbete GRATIS a nuestro boletín diario!:

Búsqueda personalizada


¿Dudas? ¿Preguntas? Plantéalas en el foro
Suscríbete Gratis al Boletín

Escribir la dirección de Email:

Delivered by FeedBurner

Destacamos
Cargando datos...
Buenos Artículos Diarios

Sigue a AulaFácil en:

Banner AulaFácil

Este es un producto de AulaFacil S.L. - © Copyright 2009
B 82812322 Apartado de Correos 176. Las Rozas 28230. Madrid (ESPAÑA)