Los mejores cursos GRATIS © AulaFacil.com
jueves, 27 julio 2017 español
Síguenos
Publica tu curso
¿Cómo Funciona AulaFácil?

Multiplicar por tres cifras

matematicas sexto primaria

 

Vamos a hacer una multiplicación: 637 x 284.

 

matematicas sexto primaria

 

Para ello tenemos que realizar 4 pasos:

1er paso:

 

matematicas sexto primaria

 

2do paso:

 

matematicas sexto primaria

 

3er paso:

 

matematicas sexto primaria

 

4º paso:

 

matematicas sexto primaria

 

 

El resultado es:

matematicas sexto primaria

 

 

1.- Propiedad Conmutativa

Cuando vamos a multiplicar dos números da igual el orden que utilicemos:

2 x 3 es igual que 3 x 2

A esta propiedad se le llama propiedad conmutativa.

Veamos otro ejemplo:

4 x 6 = 24

6 x 4 = 24

 

 

 

2.- Propiedad asociativa

Si tenemos que multiplicar 3 o más números:

4 x 5 x 7

Da igual que empecemos:

a) Multiplicando el 1º por el 2º, y su resultado lo multipliquemos por el 3º.

4 x 5 = 20 (multiplicamos el primero por el segundo)

20 x 7 = 140 (multiplicamos el resultado anterior por el tercero)

 

b) Multiplicando el 2º por el 3º, y su resultado lo multipliquemos por el 1º.

5 x 7 = 35 (multiplicamos el segundo por el tercero)

35 x 4 = 140 (multiplicamos el resultado anterior por el primero)

Vemos que el resultado es el mismo.

 

3.- Propiedad distributiva

Para multiplicar una suma por un número:

(4 + 3) x 8

Podemos hacerlo de dos maneras:

a) Primero resolvemos la suma y su resultado lo multiplicamos por el número.

4 + 3 = 7 (resolvemos la suma)

7 x 8 = 56 (el resultado de la suma lo multiplicamos por el número)

 

b) Aplicando la propiedad distributiva que consiste en multiplicar el número por cada elemento de la suma y a continuación sumar los resultados.

(4 + 3) x 8 = (4 x 8) + (3 x 8)

4 x 8 = 32 (multiplicamos el 8 por el primer miembro de la suma)

3 x 8 = 24 (multiplicamos el 8 por el segundo miembro de la suma)

32 + 24 = 56 (sumamos los resultados de las dos multiplicaciones anteriores)

Vemos que el resultado es el mismo.

 

 

Ejercicio

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones:

1)453 x 644 =
2)418 x 115 =
3)379 x 346 =
4)148 x 423 =
5)443 x 771=
6)112 x 190=
7)656 x 458=
8)195 x 533=
9)414 x 767=
10)508 x 899=
11)669 x 830=
12)290 x 195=
13)309 x 509=
14)104 x 178=
15)204 x 500=
16)102 x 859=
17)695 x 945=
18)449 x 192=
19)119 x 494=
20)639 x 949=
21)500 x 235 =
22)478 x 698 =
23)541 x 324 =
24)999 x 777 =
25)235 x 189 =
26)744 x 665 =
27)369 x 147 =
28)333 x 111 =
29)800 x 250 =
30)742 x 247 =
31)398 x 199 =
32)302 x 102 =
33)501 x 148 =
34)888 x 441 =
35)477 x 325 =
36)997 x 558 =
37)287 x 210 =
38)120 x 980 =
39)787 x 681 =
40)904 x 194 =
Corregir   Ver Solución   Limpiar

Multiplicación por tres cifras
Multiplicación por tres cifras- Propiedad Conmutativa
Multiplicación- Propiedad Asociativa
Multiplicación -Propiedad Distributiva
Gracias por compartir y gracias por enlazar la página
Compartir en Facebook

¡Suscríbete GRATIS a nuestro boletín diario!:

Búsqueda personalizada
Existen nuevos mensajes en las siguientes salas de chat:

      Recibe gratis alertas en tu navegador, sin configuraciones ni registros. Más info...
      [Me Interesa] | [No me interesa]



      ¿Dudas? ¿Preguntas? Plantéalas en el foro
      Suscríbete Gratis al Boletín

      Escribir la dirección de Email:

      Delivered by FeedBurner

      Destacamos
      Cargando datos...
      Buenos Artículos Diarios

      Sigue a AulaFácil en:

      Ránking Mundial Certificados
      Banner AulaFácil

      Este es un producto de AulaFacil S.L. - © Copyright 2009
      B 82812322 Apartado de Correos 176. Las Rozas 28230. Madrid (ESPAÑA)